公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
物产中大
物产中大集团股份有限公司
成立时间:1992年所在地:浙江省管理规模:>100亿元人民币
机构介绍
物产中大集团股份有限公司的发展深深根植于浙江改革开放的历史。前身为浙江省物资局,1996年改制为集团公司,2007年,经浙江省人民政府批准,浙江中大集团的国有股权整体无偿划拨给浙江物产集团,2015年完成混合所有制改革并实现整体上市,是国务院国资委国企改革十二个样本之一。
投资领域
汽车出行
产业升级
传统制造
智能硬件
能源环保
文化娱乐
先进制造
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共4个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
汽车出行 | 2023-09 | 战略融资 | 60.65亿人民币 | - | |
汽车出行 | 2022-02 | B+轮 | 1.88亿美元 | - | |
能源环保、传统制造 | 2021-11 | A轮 | 8380万人民币 | - |
基金管理人
共2个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
杭州中大君悦投资有限公司 | 李广赞 | 1000万元人民币 | 2015-05-04 | 41 | 10亿 - 20亿 |
杭州中大源新私募基金管理有限公司 | 王哲颖 | 2000万元人民币 | 2018-11-20 | 0 | 0亿 - 5亿 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共7位
王挺革
董事长、党委书记
1961年10月出生,1982年8月参加工作,经济学研究生,管理学硕士,正高级经济师。十二届全国人大代表,2013年风云浙商。浙江大学管理学院兼职教授,浙江大学DBA实践教授,厦门大学管理学院兼职教授,西安交通大学电气学院客座教授,浙江工商大学客座教授,浙江上市公司协会副会长。现任物产中大集团董事长、党委书记。
刘纯凯
党委委员、监事会主席
1961年5月出生,1979年11月参加工作,工商管理硕士,高级经济师。曾任浙江温州甬台温高速公路有限公司董事长、党委书记,浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长,浙江省交通投资集团有限公司工会主席、党委委员。2016年2月起,任集团公司党委委员、监事会主席。
宋宏炯
总裁、董事、党委副书记
1964年10月出生,1982年8月参加工作,研究生学历,正高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任(副主任科员)、财务基建科科长,上虞市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团有限公司董事、副总经理、党委副书记,物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席等职。现任物产中大集团股份有限公司总裁、董事、党委副书记。
许强
董事、党委副书记、工会主席
1966年4月出生,1987年7月参加工作,大学本科学历,工程师。曾任长广集团七矿生产技术科副科长、劳资科科长、党政办公室主任、党委委员、党委副书记、纪委书记、矿长,浙江长广(集团)有限责任公司副总经理、董事、党委副书记,浙江省能源集团有限公司党委委员、工会主席等职。现任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
张波
副董事长
1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,农工党员,高级经济师。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外贸易经济合作局副局长,衢州市市长助理、副市长,浙江省农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,农工党省委副主委,浙江省商业集团有限公司董事长、总经理等职。现任物产中大集团股份有限公司副董事长。
联系方式
官网:-
电话:-
邮箱:-
地址:浙江省杭州市拱墅区中大广场1号楼30楼